Obtenez plus d’informations sur:
Dr. rer. oec. Monika Bandi Tanner
Responsable du Centre de recherche en tourisme (CRED-T) Université de Berne
www.cred-t.unibe.ch (anglais)
Chantal Beck
CEO, RailAway SA
Markus Binkert
Membre du Comité de Suisse Tourisme, CFO, Swiss International Airlines Ltd.
Daniel Borner
Directeur, GastroSuisse
Alberto Bottini
Responsable distribution, services et commercialisation, membre de la Direction Voyageurs, CFF
Sandra Bürkle
Responsable marketing, Raiffeisen Suisse société coopérative
(dès le 01.10.2022)
Martin Bütikofer
Directeur, Musée Suisse des Transports
Marcus Caduff
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Conseiller d’État (GR), Département de l’économie et des affaires sociales
Damian Constantin
Membre du Comité Suisse Tourisme, Président de la Conférence des directeurs d’offices de tourisme régionaux de Suisse (CDR), directeur Valais/Wallis Promotion
Carl Elsener
CEO, Victorinox SA
Dr. David Escher
CEO, Switzerland Cheese Marketing AG
Brigitta M. Gadient
Présidente Suisse Tourisme, présidente Haute école spécialisée des Grisons (FHGR)
Stefan Gross
Chief Commercial Officer, Flughafen Zürich SA
Daniel Hofer
Chef Mobilité des voyageurs, membre de la direction, BLS SA
Priska Kaspar
CMO/Head Marketing Zurich Suisse (dès le 01.07.2022)
Richard Kämpf
Chef Politique du tourisme, Secrétariat d’état à l’économie (SECO)
Prof. Dr. Christian Laesser
Directeur, Institut de gestion systémique et de gouvernance du secteur public, Université de Saint-Gall (IMP-HSG)
www.imp.unisg.ch (anglais)
Maurus Lauber
CEO Swiss Travel System AG
Fernando Lehner
CEO Matterhorn Gotthard Bahn AG, BVZ Holding AG
Hendrik Lütjens
Directeur général, Europcar AMAG Services AG
Michael Maeder
CEO, STC Switzerland Travel Centre SA
Claude Meier
Directeur, HotellerieSuisse
Gilles Meystre
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Conseil de GastroSuisse, Président de GastroVaud et du Label Fait Maison, Député au Grand Conseil vaudois
Catherine Mühlemann
Vice-présidente de Suisse Tourisme, Entrepreneuse pour les médias, membre du Conseil d’administration, Somedia SA
Philipp Niederberger
Directeur, Fédération suisse du tourisme (STV-FST)
Simone Patelli
Membre du Comité Suisse Tourisme, président, Agenzia turistica ticinese SA
Stefan Roth
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Directeur, Propriétaire cbRoth GmbH
Anna Schindler
Directrice du développement urbain de Zurich
André Schneider
CEO, Genève Aéroport
Thomas Steiner
Membre du Comité de Suisse Tourisme, CEO, Immotour sàrl
Véronique Stephan
Membre du Comité Suisse Tourisme, Membre de la Direction du groupe, Responsable Marché Voyageurs, CFF
Berno Stoffel
Membre du Comité Suisse Tourisme, Directeur Remontées Mécaniques Suisses
Ueli Stückelberger
Directeur, Union des transports publics
Martin Tritten
Expert en tourisme, Promotion économique du canton de Berne
Angelo Trotta
Directeur de Ticino Turismo
Mathias Ulrich
Directeur, Liechtenstein Marketing
(dès le 07.03.2022)
Stefan Vasic
Head of Marketing, Swiss International Air Lines Ltd.
Anja Wyden Guelpa
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Directrice civicLab, administratrice indépendante
Philipp Wyss
Président de la Direction générale, Coop
Démissions 2022
Jörg Arnold
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Directeur Storchen Zurich, Directeur Widder Zurich, membre du Comité d’HotellerieSuisse, membre du Comité de Zurich Tourisme
(jusqu’au 31.12.2022)
Dr. Andrea Engeler
Directrice générale, Office de l’économie et du travail du canton de Zurich
(jusqu’au 31.12.2022)
awa.zh.ch (anglais)
Michelle Kranz
Directrice, Liechtenstein Marketing
(jusqu’au 31.01.2022)
www.liechtenstein-marketing.li (anglais)
Sasha Léchot
Head of Tourism Solutions ender diagnostics ag (jusqu’au 30.11.2022)
Oliver Niedermann
Responsable marketing, Raiffeisen Suisse société coopérative
(jusqu’au 30.09.2022)
Prof. Michel Rochat
Directeur général, Ecole hôtelière de Lausanne
(jusqu’au 31.12.2022)
Enrico Salvadori
Directeur Commercial, Swisscard AECS GmbH
(jusqu’au 31.01.2022)
Admissions 2023
Bertrand Delbeke
Head of B2B – Merchant Acquiring & Large Corporate Issuing Swisscard AECS GmbH
Fabian Streiff
Directeur de la Promotion économique, Office de l’économie et du travail du canton de Zurich
Markus Venzin
CEO Ecole hôtelière de Lausanne