Obtenez plus d’informations sur:
Dr. rer. oec. Monika Bandi Tanner
Responsable du Centre de recherche en tourisme (CRED-T) Université de Berne
www.cred-t.unibe.ch (anglais)
Chantal Beck
CEO, RailAway SA
Markus Binkert
Membre du Comité de Suisse Tourisme, CFO, Swiss International Airlines Ltd.
Martin Bütikofer
Directeur, Musée Suisse des Transports
Matthias Bütler
Responsable Marketing, Membre de la direction Voyageurs CFF (dès le 01.11.2023)
Marcus Caduff
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Conseiller d’État (GR), Département de l’économie et des affaires sociales
Damian Constantin
Membre du Comité Suisse Tourisme, Président de la Conférence des directeurs d’offices de tourisme régionaux de Suisse (CDR), directeur Valais/Wallis Promotion
Bertrand Delbeke
Head of B2B – Merchant Acquiring & Large Corporate Issuing Swisscard AECS GmbH (jusqu’au 31.12.2023)
Carl Elsener
CEO, Victorinox SA
Dr. David Escher
CEO, Switzerland Cheese Marketing AG
Brigitta M. Gadient
Présidente Suisse Tourisme, présidente Haute école spécialisée des Grisons (FHGR)
Stefan Gross
Chief Commercial Officer, Flughafen Zürich SA
Daniel Hofer
Chef Mobilité des voyageurs, membre de la direction, BLS SA
Priska Kaspar
CMO/Head Marketing Zurich Suisse
Richard Kämpf
Chef Politique du tourisme, Secrétariat d’état à l’économie (SECO)
Prof. Dr. Christian Laesser
Directeur, Institut de gestion systémique et de gouvernance du secteur public, Université de Saint-Gall (IMP-HSG)
www.imp.unisg.ch (anglais)
Maurus Lauber
CEO Swiss Travel System AG
Fernando Lehner
CEO Matterhorn Gotthard Bahn AG, BVZ Holding AG
Hendrik Lütjens
Directeur général, Europcar AMAG Services AG
Michael Maeder
CEO, STC Switzerland Travel Centre SA
Claude Meier
Directeur, HotellerieSuisse
Catherine Mühlemann
Vice-présidente de Suisse Tourisme, Entrepreneuse pour les médias, membre du Conseil d’administration, Somedia SA
Philipp Niederberger
Directeur, Fédération suisse du tourisme (STV-FST)
Simone Patelli
Membre du Comité Suisse Tourisme, président, Agenzia turistica ticinese SA
Stefan Roth
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Directeur, Propriétaire cbRoth GmbH (jusqu’au 31.12.2023)
Pascal Scherrer
Directeur, GastroSuisse (dès le 01.05.2023)
Anna Schindler
Directrice du développement urbain de Zurich
www.stadt-zuerich.ch (anglais)
Myriam Schlatter
Membre du Comité Suisse Tourisme, COO Laudinella hotel group (dès le 05.04.2023)
André Schneider
CEO, Genève Aéroport
Thomas Steiner
Membre du Comité de Suisse Tourisme, CEO, Immotour sàrl
Véronique Stephan
Membre du Comité Suisse Tourisme, Membre de la Direction du groupe, Responsable Marché Voyageurs, CFF
André Stöckli
Responsable Sponsoring, Loyality & Events, Raiffeisen Suisse société coopérative (dès le 01.10.2023)
Berno Stoffel
Membre du Comité Suisse Tourisme, Directeur Remontées Mécaniques Suisses
Fabian Streiff
Directeur de la Promotion économique, Office de l’économie et du travail du canton de Zurich
Ueli Stückelberger
Directeur, Union des transports publics
Massimo Suter
Membre du Comité Suisse Tourisme, Vice-président GastroSuisse (dès le 05.04.2023)
Martin Tritten
Expert en tourisme, Promotion économique du canton de Berne
Angelo Trotta
Directeur de Ticino Turismo
Mathias Ulrich
Directeur, Liechtenstein Marketing
Stefan Vasic
Head of Marketing, Swiss International Air Lines Ltd.
Markus Venzin
CEO Ecole hôtelière de Lausanne
Anja Wyden Guelpa
Membre du Comité de Suisse Tourisme, Directrice civicLab, administratrice indépendante (jusqu’au 31.12.2023)
Philipp Wyss
Président de la Direction générale, Coop
Démissions 2023
Daniel Borner
Directeur, GastroSuisse (jusqu’au 30.04.2023)
Alberto Bottini
Responsable distribution, services et commercialisation, Membre de la direction Voyageurs CFF (jusqu’au 31.10.2023)
Sandra Bürkle
Responsable marketing, Raiffeisen Suisse société coopérative (jusqu’au 30.09.2023)
Gilles Meystre
Membre du Comité Suisse Tourisme, Conseil de GastroSuisse, Président de GastroVaud et du Label Fait Maison, Député au Grand Conseil vaudois (jusqu’au 04.04.2023)
Admissions 2024
Sophie Dubuis
Membre du Comité Suisse Tourisme, Administratrice indépendante, conseillère en entreprise, présidente Genève Tourisme & Congrès (dès le 01.01.2024)
Laura Meyer
Membre du Comité Suisse Tourisme, CEO Hotelplan Group (dès le 01.01.2024)